Markus-Andreas Schmidt
wohnhaft in Oberhof, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Pferdeklinik Niederlenz AG, Kusi Schmidt Holding AG Verbundene Personen: Theodor Tschanz, Christian Czech So bleiben Sie über "Markus-Andreas Schmidt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus-Andreas Schmidt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Markus-Andreas Schmidt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus-Andreas Schmidt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Markus-Andreas Schmidt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Markus-Andreas Schmidt arbeiten
Tierarzt
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Tierarzt
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Markus-Andreas Schmidt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Markus-Andreas Schmidt
Publikationsnummer: HR02-1004745362, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kusi Schmidt Holding AG, in Oberhof, CHE-425.704.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, S.0, Publ. 2078393).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Markus-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz].
Publikationsnummer: HR02-1004713282, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Pferdeklinik Neugraben AG, in Niederlenz, CHE-100.182.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517842).
Statutenänderung:
26.08.2019.
Firma neu:
Pferdeklinik Niederlenz AG.
Domizil neu:
Hummelweg 10, 5702 Niederlenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czech, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egliswil];
Schmidt, Markus-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederlenz];
Tschanz, Dr. Theodor genannt Theo, von Grosshöchstetten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schlosswil, in Seuzach].
Publikationsnummer: 2122733, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Pferdeklinik Neugraben AG, in Niederlenz, CHE-100.182.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6423166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Dr. Marco, von Flims, in Niederlenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.845.536) , in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperli, Gerhard, von Degersheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Markus-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Timag Treuhand GmbH (CHE-101.018.049), in Ruswil, Revisionsstelle.