Lukas Johann Schmid
wohnhaft in Oberuzwil, aus Appenzell Aktuelle Mandate: Semptis GmbH in Liquidation, BOB Tech GmbH Verbundene Personen: Thomas Utz, Andreas Wilhelm Peter, Martin Seelhofer und mehr So bleiben Sie über "Lukas Johann Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Johann Schmid"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Johann Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Johann Schmid"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Johann Schmid leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Johann Schmid arbeiten
Grundstückerschliessung
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Grundstückerschliessung
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Johann Schmid
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Johann Schmid
Publikationsnummer: HR02-1006020309, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Semptis GmbH, in St. Gallen, CHE-278.599.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350104).
Firma neu:
Semptis GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utz, Thomas, von Sumiswald, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Peter, Andreas Wilhelm, von Sargans, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Lukas Johann, von Appenzell, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005891171, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
BOB Tech GmbH, in Oberuzwil, CHE-491.263.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Lukas Johann, von Appenzell, in Oberuzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Almer, Christian, von Grindelwald, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Peter, Andreas Wilhelm, von Sargans, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Seelhofer, Martin, von Kehrsatz, in Bichwil (Oberuzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Utz, Thomas, von Sumiswald, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
galledia group ag (CHE-452.255.348), in Berneck, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005878029, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
wohnbaugenossenschaften schweiz regionalverband zürich, in Zürich, CHE-108.577.605, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597904).
Domizil neu:
Hofackerstrasse 32, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Christian, von Dietlikon, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blickenstorfer, Snezana, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Andreas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Clapasson Fahrni, Anouk Valérie, von Sion, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vondra Schrepfer, Stella, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Lukas, von Vals, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Michael, von Herisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.