Erika Schmid
wohnhaft in Eschenbach, aus Hohenrain Aktuelle Mandate: Wasserfitgym E. Schmid Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Erika Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erika Schmid"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Erika Schmid" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erika Schmid"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Erika Schmid leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Erika Schmid arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Erika Schmid
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Erika Schmid
Publikationsnummer: HR02-1005072444, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wasserfitgym E. Schmid, in Inwil, CHE-231.860.175, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, S.0, Publ. 6915436).
Sitz neu:
Eschenbach (LU).
Domizil neu:
Sommerau 24, 6274 Eschenbach LU.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Erika, von Hohenrain, in Eschenbach (LU), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Inwil].
Publikationsnummer: 1212563, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wasserfall GmbH, in Felben-Wellhausen, CHE-105.705.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 20, Publ. 5771828).
Firma neu:
Wasserfall GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Erika, von Frutigen, in Felben-Wellhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6920128, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Alterssiedlung Dürnten, in Dürnten, CH-020.5.900.498-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 30, Publ. 5516766).
Domizil neu:
Nauenstrasse 24d, 8632 Tann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Hans, von Zürich und Altstätten, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Erika, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mark, Gion, von Sur, in Tinizong-Rona, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, David, von Zürich, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Jürg, von Reute AR, in Dürnten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Hans, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A + B Revisions AG (CH-020.3.900.111-5), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: A + B Revisions AG (CH-020.3.900.111-5), in Rüti ZH].