Marco Schlauri
wohnhaft in Zürich, aus Oberbüren Aktuelle Mandate: Digital Leverage GmbH Verbundene Personen: Joeline Anna Fruchi So bleiben Sie über "Marco Schlauri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Schlauri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Schlauri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Schlauri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marco Schlauri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marco Schlauri arbeiten
Erbringen von Werbedienstleistungen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Marco Schlauri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Schlauri
Publikationsnummer: HR02-1006107813, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Digital Leverage GmbH, in Zürich, CHE-262.978.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005420892).
Statutenänderung:
12.07.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Online Marketing Agentur, insbesondere im Bereich Launch von Webseiten und Apps. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Lizenzrechte und Urheberrechte erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie diese Beteiligungen verwalten und finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie das Gewähren von Darlehen und Garantien und die Übernahme von Bürgschaften sowie die Bestellung von Sicherheiten. Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungen erbringen und alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck zusammenhängen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Marco, von Oberbüren, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fruchi, Joeline Anna, von Döttingen, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005420892, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Digital Leverage GmbH, in Zürich, CHE-262.978.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laufer, Frank Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Marco, von Oberbüren, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1004458970, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Digital Leverage GmbH, in Zürich, CHE-262.978.708, Mythenquai 26, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Online Marketing Agentur, insbesondere im Bereich Launch von Webseiten und Apps. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Lizenzrechte und Urheberrechte erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im in- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie diese Beteiligungen verwalten und finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie das Gewähren von Darlehen und Garantien und die Übernahme von Bürgschaften sowie die Bestellung von Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlauri, Marco, von Oberbüren, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Laufer, Frank Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.