Dieter Schlatter
wohnhaft in Kilchberg, aus Otelfingen und Opfikon Aktuelle Mandate: Handwerkergenossenschaft Bubenholz in Liquidation, Baugenossenschaft Josefstrasse 32 und mehr Verbundene Personen: Roger Alfons Hirzel, Peter Bührer, Daniel Sommer und mehr So bleiben Sie über "Dieter Schlatter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Schlatter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Schlatter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Schlatter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Schlatter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Schlatter arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Schlatter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Schlatter
Publikationsnummer: HR02-1006100404, Handelsregister-Amt Zürich
Handwerkergenossenschaft Bubenholz, in Opfikon, CHE-105.128.493, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479480).
Firma neu:
Handwerkergenossenschaft Bubenholz in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Peter, von Opfikon, in Opfikon, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirzel, Roger, von Dietikon, in Opfikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Dieter, von Opfikon und Otelfingen, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005479480, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Handwerkergenossenschaft Bubenholz, in Opfikon, CHE-105.128.493, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, S.0, Publ. 3146497).
Domizil neu:
c/o Roger Hirzel, Klotenerstrasse 1, 8152 Opfikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Dieter, von Opfikon und Otelfingen, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon].
Publikationsnummer: HR02-1005278793, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
map architektur + immobilien gmbh, in Wallisellen, CHE-109.504.520, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S.28, Publ. 5354586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stammbach, Rudolf Urs, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Dieter, von Opfikon und Otelfingen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Opfikon, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Schlatter, Mirjam, von Opfikon, in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Meyer, Martin, von Dietlikon, in Schwerzenbach, mit Einzelunterschrift.