Eugen Schläpfer
wohnhaft in Wolfhalden, aus Wolfhalden Aktuelle Mandate: NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft Verbundene Personen: Ruedi Thomann, Alexandra Köfer, Patrick Altherr und mehr So bleiben Sie über "Eugen Schläpfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eugen Schläpfer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eugen Schläpfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eugen Schläpfer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eugen Schläpfer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eugen Schläpfer arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Eugen Schläpfer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eugen Schläpfer
Publikationsnummer: 1535905, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung, in Rehetobel, CHE-105.994.792, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 1, Publ. 5545084).
Firma neu:
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Andreas Gantenbein, Geisshaldenstrasse 60, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Jakob, von Grabs, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Walter, von Elm, in Grub AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Andreas, von Grabs, in Waldstatt, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Niklaus, von Sachseln, in St. Gallen, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Eugen, von Wolfhalden, in Wolfhalden, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mösli, Ernst, von Gais, in Bühler, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein, Robert, von Grabs, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
NSG Riethof, in Gossau SG, Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Nutzviehhandel usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2001, S. 6524).
Firma neu:
NSG Riethof in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2001 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Jakob, von Nesslau, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Eugen, von Wolfhalden, in Wolfhalden, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft, in Gossau SG, Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder durch Sicherung des Schlachtviehabsatzes zu bestmöglichen Bedingungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2000, S. 6097).
Statutenänderung:
12.04.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlauri, Peter, von Oberbüren, in Gossau SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boschung, Andreas, von Wünnewil-Flamatt und Bösingen FR, in Mörschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Beat, von Zuzwil SG, in Züberwangen (Zuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diem, Hans, von Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmänner, Hansjörg, von Sevelen und Buchs SG, in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sennhauser, Franz, von Kirchberg SG, in Bazenheid (Kirchberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Johann, von Vilters-Wangs, in Flawil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürlimann, Theo, von Krummenau, in Schwarzenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Eugen, von Wolfhalden, in Zelg (Wolfhalden), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zelg-Wolfhalden (Wolfhalden), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].