Auskünfte zu Robert Gantenbein jun.
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Gantenbein jun.
Publikationsnummer: 1535905, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung, in Rehetobel, CHE-105.994.792, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 1, Publ. 5545084).
Firma neu:
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Andreas Gantenbein, Geisshaldenstrasse 60, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Jakob, von Grabs, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Walter, von Elm, in Grub AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Andreas, von Grabs, in Waldstatt, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Niklaus, von Sachseln, in St. Gallen, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Eugen, von Wolfhalden, in Wolfhalden, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mösli, Ernst, von Gais, in Bühler, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein, Robert, von Grabs, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4523926, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Landwirtschaftlicher Verein Speicher, in Speicher, CH-300.5.010.713-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.1993, S. 1201). Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hansueli, von Urnäsch, in Speicher, Alpmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuss, Ernst, von Gais, in Speicher, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Albert, von St. Gallen, in Speicher, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein jun., Robert, von Grabs, in Speicher, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Hans Werner, von Schwellbrunn, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Christian, von Schwellbrunn, in Speicher, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Christian, von Bühler, in Teufen AR, Mitglied und Alpmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüsi, Ernst, von Speicher, in Speicher, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Werner, von Speicher, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Emil, von Urnäsch, in Speicher, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Schläpfer, Ruedi, von Trogen, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.