Edwin Schirmer
wohnhaft in Goldingen, aus Schänis Aktuelle Mandate: Landi Goldingen Genossenschaft Verbundene Personen: Marcel Blöchlinger, Remo Gübeli, Maria Rüegg und mehr So bleiben Sie über "Edwin Schirmer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edwin Schirmer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Edwin Schirmer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edwin Schirmer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Edwin Schirmer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Edwin Schirmer arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Edwin Schirmer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Edwin Schirmer
Publikationsnummer: HR02-1005459670, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Goldingen Genossenschaft, in Eschenbach (SG), CHE-107.289.204, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietziker, Konrad genannt Koni, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Aldo, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirmer, Edwin, von Schänis, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gübeli, Remo, von Eschenbach (SG), in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Maria, von Appenzell, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 7133116, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Goldingen Genossenschaft, in Goldingen, CH-320.5.006.348-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6724728).
Sitz neu:
Eschenbach SG. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Kurt, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen];
Dietziker, Konrad genannt Koni, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen];
Gübeli, Aldo, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen];
Schirmer, Edwin, von Schänis, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Goldingen];
Gübeli-Helbling, Marie-Theres, von Rapperswil-Jona, in Goldingen (Eschenbach SG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Goldingen];
Bachmann, Eduard, von Amden, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldingen].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Goldingen, in Goldingen, Vermittlung von zweckmässigen Bedarfsartikeln usw. Genossenschaft (SHAB Nr.143 vom 26.7.1989 S.3118).
Statutenänderung:
11.4.1994.
Firma neu:
Landi Goldingen.
Zweck neu:
Förderung und Sicherung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, namentlich durch eine preisgünstige, fristgerechte und kontinuierliche Vermittlung eines bedarfsgerechten Sortiments qualitativ hochwertiger Artikel des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs;
zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
Durchführung der Gemeindejungviehschau, von Kursen und Vorträgen;
Pflege der genossenschaftlichen Zusammenarbeit.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Haftung: Die Mitglieder haften persönlich bis zum Maximalbetrag von Fr.1000 pro Mitglied (bisher: Haftung: Mit persönlicher und solidarischer Haftbarkeit).
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Josef, von Bütschwil, in Goldingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Kurt, von Goldingen, in Goldingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Büsser, Anton, von Amden, in Goldingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schirmer, Edwin, von Schänis, in Goldingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Eduard, von Amden, in Goldingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied und Geschäftsführer).