Christine Schifferle
wohnhaft in Binningen, aus Döttingen Aktuelle Mandate: SSC Controlling GmbH Verbundene Personen: Roland Lienhard So bleiben Sie über "Christine Schifferle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Schifferle"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Schifferle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Schifferle"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Schifferle leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Schifferle arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christine Schifferle
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Schifferle
Publikationsnummer: 3697523, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
IBS IT business solutions gmbh, in Binningen, CHE-109.869.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6009834).
Firma neu:
IBS IT business solutions gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schöpflin, Kurt, von Buus, in Buus, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6175676, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Prime Support GmbH, in Therwil, CH-280.4.003.839-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 5, Publ. 5534718).
Statutenänderung:
18.05.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Treuhanddienstleistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten, ferner gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Roland, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lienhard-da Silva, Maria Deolinda, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6175680, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SSC Controlling GmbH, in Binningen, CH-280.4.002.884-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 7, Publ. 5594104).
Statutenänderung:
18.05.2011. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lienhard, Roland, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].