Alexander Dieter Schenk
wohnhaft in Wil, aus Merenschwand Aktuelle Mandate: Swiss Africa Ventures AG, LIMA Solar AG Verbundene Personen: Liliya Schenk, Dieter Max Schenk, Alessia Simeone und mehr So bleiben Sie über "Alexander Dieter Schenk" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Dieter Schenk"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alexander Dieter Schenk" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Dieter Schenk"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alexander Dieter Schenk leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alexander Dieter Schenk arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Privatpersonen mit dem Namen Alexander Dieter Schenk
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Dieter Schenk
Publikationsnummer: HR02-1006132458, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'006 vom 09.09.2024 kanawai medien ag, in Wil (SG), CHE-115.299.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024, Publ. 1006128237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Alexander Dieter, von Merenschwand, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1006116322, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Swiss Africa Ventures AG (Swiss Africa Ventures LTD), in Wil (SG), CHE-388.801.621, Glärnischstrasse 13, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im Besonderen im südlichen Afrika. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schenk, Dieter Max, von Basel, in Werfen (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Alexander Dieter, von Merenschwand, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Liliya, von Richterswil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005813934, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
LIMA Solar AG, in Wil (SG), CHE-328.145.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709858).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Alexander Dieter, von Merenschwand, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simeone, Alessia, italienische Staatsangehörige, in Algetshausen (Uzwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surbeck, Reto, von Zürich, in Forch (Maur), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.