Esther Schaub
wohnhaft in Ormalingen, aus Buus Aktuelle Mandate: A. Schaub Carrosserie & Spritzwerk GmbH Verbundene Personen: Andreas Schaub-Kaufmann So bleiben Sie über "Esther Schaub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Schaub"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Esther Schaub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Schaub"
|
|
Esther Schaub
wohnhaft in Büren SO, aus Rünenberg Aktuelle Mandate: ArtGineering GmbH Verbundene Personen: Fritz Schaub, Michèle Doess-Schaub So bleiben Sie über "Esther Schaub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Schaub"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Esther Schaub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Schaub"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Esther Schaub leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Esther Schaub arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Esther Schaub
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Esther Schaub
Publikationsnummer: HR02-1005504082, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
A. Schaub Carrosserie & Spritzwerk GmbH, in Buckten, CHE-109.459.977, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S.3, Publ. 5172812).
Statutenänderung:
09.06.2022.
Sitz neu:
Rothenfluh.
Domizil neu:
Rössligasse 32, 4467 Rothenfluh.
Zweck neu:
Betrieb eines Carrosserie- und Autospritzwerkes, Reparaturen an Fahrzeugen aller Art, Reifenservice und Autohandel.ch. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma "Carrosseriespritzwerk A. Schaub", in Buckten, gemäss Übernahmebilanz per 30.9.2001 mit Aktiven von CHF 151'847.30 und Passiven von CHF 131'387.30 zum Preis von CHF 20'460.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 460.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Andreas, von Buus, in Ormalingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Buus];
Schaub, Esther, von Buus, in Ormalingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Buus].
Publikationsnummer: 942357, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
DER-AUTOHANDEL.CH ANDREAS SCHAUB, in Itingen, CH-280.1.015.805-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6686640).
Sitz neu:
Buckten.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 3, 4446 Buckten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Andreas, von Buus, in Gelterkinden, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen];
Schaub, Esther, von Buus, in Gelterkinden, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen].
Publikationsnummer: 7066666, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ArtGineering GmbH, in Büren SO, CH-241.4.011.592-7, Unter den Reben 16, 4413 Büren SO, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2013.
Zweck:
Dienstleistungen, Engineering und Fabrikation von sowie Handel mit technischen Produkten und Kunstgegenständen sowie Erwerb und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Know-how. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaub, Fritz, von Rünenberg, in Büren SO, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schaub, Esther, von Rünenberg, in Büren SO, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Doess-Schaub, Michèle, von Rünenberg, in Reinach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.