Thomas Martin Peter Schaltegger
wohnhaft in Liestal, aus Amlikon-Bissegg Aktuelle Mandate: 4410nights! Verbundene Personen: Yvonne Rütsche, Erich Rütsche, Dominic Weber So bleiben Sie über "Thomas Martin Peter Schaltegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Martin Peter Schaltegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Martin Peter Schaltegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Martin Peter Schaltegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Martin Peter Schaltegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Martin Peter Schaltegger arbeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Martin Peter Schaltegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Martin Peter Schaltegger
Publikationsnummer: HR02-1005840088, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
guggenheimliestal kultur, in Liestal, CHE-450.719.041, Verein (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282913).
Statutenänderung:
22.08.2023.
Name neu:
4410nights!.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung und Bereicherung des kulturellen Lebens in Liestal durch die Organisation und Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen. Die Erbringung von geldwerten Vorteilen durch den Verein zugunsten der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. Der Verein ist nicht gewinnstrebig.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, Schenkungen, Gönnerbeiträge, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse. [bisher: Mitgliederbeiträge, Erlöse aus Ticketverkäufen, Zuwendungen durch Dritte.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Erich, genannt Eric, von Oensingen, in Liestal, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Schaltegger, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Rütsche, Yvonne, von Kirchberg (SG), in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR01-1005282913, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
guggenheimliestal kultur, in Liestal, CHE-450.719.041, Gartenstrasse 2, 4410 Liestal, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2012. 28.08.2012. 16.03.2018. 30.04.2019. 06.05.2021.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung von Kultur und Begegnung im kulturhotel guggenheim in Liestal insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien. Erbringung von geldwerten Vorteilen durch den Verein zugunsten der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. Der Verein ist nicht gewinnstrebig.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erlöse aus Ticketverkäufen, Zuwendungen durch Dritte.
Eingetragene Personen:
Schaltegger, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Liestal, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rütsche, Yvonne, von Kirchberg (SG), in Liestal, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rütsche, Erich, genannt Eric, von Oensingen, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Weber, Dominic, von Reigoldswil, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2267415, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Stiftung zur Matte, in Zermatt, CHE-109.988.000, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 18, Publ. 5427406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Bernadette, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi-Studer, Annemarie, von Bauma, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herwig, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Hansjörg, von Bauma, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zermatt, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaltegger, Thomas Martin Peter, von Amlikon-Bissegg, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schaltegger, Thomas].