Gabriele Schäfer
wohnhaft in Rheinfelden, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Synadoc AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Gabriele Schäfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriele Schäfer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gabriele Schäfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriele Schäfer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gabriele Schäfer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gabriele Schäfer arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Gabriele Schäfer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gabriele Schäfer
Publikationsnummer: 7013904, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Synadoc AG, in Basel, CH-020.3.029.809-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 6, Publ. 5525794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Roland, von Stetten SH, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6197728, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sterndorf GmbH (Sterndorf Sàrl) (Sterndorf Sagl) (Sterndorf Ltd liab. Co), in Fehraltorf, CH-020.4.045.171-5, Weidstrasse 8, 8320 Fehraltorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Entwicklung, Produktion von und Handel mit Textilien, Kleidern, Schuhen, Taschen und Accessoires sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Muff, Anton, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schäfer, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4375096, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Synadoc AG, bisher in Zürich, CH-020.3.029.809-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 24, Publ. 3667686).
Statutenänderung:
30.01.2008.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Münsterberg 11, 4051 Basel.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Schulungen und Vortragsveranstaltungen. Sie kann Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Investitionen tätigen und Immobilien erwerben, bewirtschaften und verkaufen sowie Lizenzen erwerben, verkaufen und vermarkten und Handel im In- und Ausland betreiben sowie Aktivitäten im Bereich des Marketings entfalten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Alle Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich (einschliesslich Telegramm, Fernschreiben oder Telefax).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Roland, von Stetten SH, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schäfer, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Horwath Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].