Yves David Schacher
wohnhaft in Meggen, aus Ebikon Aktuelle Mandate: Fischer Bauservice AG Verbundene Personen: Dario Nino Longhi, Patrick Imboden, Urs Arnold und mehr So bleiben Sie über "Yves David Schacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves David Schacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves David Schacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves David Schacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves David Schacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves David Schacher arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Yves David Schacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves David Schacher
Publikationsnummer: HR01-1004781391, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Fischer Bauservice AG, in Meggen, CHE-304.388.288, Gotthardstrasse 55b, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2019.
Weitere Adressen:
Reusseggstrasse 7, 6020 Emmenbrücke.
Zweck:
Ausführung von Renovationen, Umbauten und Neubauten als Generalunternehmer;
Bauaustrocknungen und Hochwasserschutz;
Erwerb von Beteiligungen;
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Patenten und Lizenzen sowie Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Fischer Bauservice & Beratung AG, in Meggen (CHE-108.362.826) Vorräte, mobile Sachanlagen und Patente zum Preis von höchstens CHF 265'003.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen:
Fischer, Patrick, genannt Patrik, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Stefan, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Imboden, Patrick, von St. Niklaus, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiget Treuhand AG (CHE-105.866.728), in Oberentfelden, Revisionsstelle;
Arnold, Urs, von Bürglen (UR), in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Patrick, von Rüegsau, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schacher, Yves David, von Ebikon, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004768934, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Fischer Bauservice AG, in Meggen, CHE-108.362.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347721).
Statutenänderung:
14.11.2019.
Firma neu:
Fischer Bauservice & Beratung AG.
Zweck neu:
Ausführung von Renovationen, Umbauten und Neubauten als Generalunternehmer;
sie ist zudem spezialisiert auf Bauaustrocknungen und Hochwasserschutz;
Beteiligung an Unternehmungen der gleichen Art;
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Patenten, Lizenzen etc.;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Patrick, von St. Niklaus, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Urs, von Bürglen UR, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Patrick, von Rüegsau, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Stephan, von Eschenbach LU und Sursee, in Eschenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schacher, Yves David, von Ebikon, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2748227, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Fischer Bauservice AG, in Meggen, CHE-108.362.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2240447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Yves David, von Ebikon, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bucher, Ernst Arnold, von Kerns, in Rain, mit Kollektivprokura zu zweien.