Sonja Santhiram
wohnhaft in Wettswil, aus Deutschland Aktuelle Mandate: SEKISUI ALVEO AG Verbundene Personen: Neil Beckhusen, Ryosuke Kusaka, Yasuhiro Hirayama und mehr So bleiben Sie über "Sonja Santhiram" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sonja Santhiram"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sonja Santhiram" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sonja Santhiram"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sonja Santhiram leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sonja Santhiram arbeiten
Durchführung von technischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen
Durchführung von technischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen
Privatpersonen mit dem Namen Sonja Santhiram
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sonja Santhiram
Publikationsnummer: HR02-1004802398, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Adligenswil, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Rémy Cédric, von Schaffhausen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Takaki, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004688540, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592755).
Statutenänderung:
05.07.2019.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Martin, von Gommiswald, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1274505, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7221682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürklin, Oliver Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Wolhusen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luttmer, Jörg Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0)].