Diana San Martin Suárez-Bretones
wohnhaft in Männedorf, aus Zürich Aktuelle Mandate: IBERNEXUS Consulting GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Diana San Martin Suárez-Bretones" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Diana San Martin Suárez-Bretones"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Diana San Martin Suárez-Bretones" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Diana San Martin Suárez-Bretones"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Diana San Martin Suárez-Bretones leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Diana San Martin Suárez-Bretones arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Diana San Martin Suárez-Bretones
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Diana San Martin Suárez-Bretones
Publikationsnummer: 3647753, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IBERNEXUS Consulting GmbH, in Männedorf, CHE-109.272.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 25, Publ. 4912960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
San Martin Suárez, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
San Martin Suárez-Bretones, Diana, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 4912960, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IBERNEXUS Consulting GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.757-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2001, S. 5454).
Statutenänderung:
08.01.2009.
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
Im Russler 3L, 8708 Männedorf. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 15.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
San Martin Suárez, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Zürich];
San Martin Suárez-Bretones, Diana, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:in Zürich].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IBERNEXUS Consulting GmbH, in Zürich, Streulistrasse 31, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2001.
Zweck:
Förderung der Geschäfts- und Handelsbeziehungen zwischen in der Schweiz ansässigen Unternehmen und Privatpersonen einerseits und Partnern im Ausland andererseits, insbesondere im EU-Bereich mit Schwerpunkt Spanien;
Erschliessung neuer Märkte im Ausland, insbesondere in Spanien, für Schweizer Unternehmen sowie Erschliessung neuer Märkte in der Schweiz für ausländische, insbesondere spanische Unternehmen;
Beratung und Unterstützung bei diversen Geschäften in Spanien in der Schweiz, wie z.B. Ein- und Ausfuhr, Messen und Ausstellungen, Kauf und Verkauf von Waren, Dienstleistungen und Grundbesitz, Unternehmensgründungen, Behördenformalitäten und -verfahren und sonstigen Transaktionen sowie deren teilweise oder vollständige Abwicklung, Geschäftsführung von Unternehmen und Gesellschaftsvertretungen sowie Beratung in Finanzbelangen. Und im allgemeinen Erbringung der notwendigen Dienstleistungen für die Tätigung jeglicher Art von Geschäften im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen;
ist berechtigt, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen sowie Liegenchaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
San Martin Suárez, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
San Martin Suárez-Bretones, Diana, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000. --.