Christine Salvi
wohnhaft in Borex, aus Guggisberg Aktuelle Mandate: Carrosserie de Gingins S.A. Verbundene Personen: Michael Salvi, Jean-Baptiste Salvi So bleiben Sie über "Christine Salvi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Salvi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Salvi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Salvi"
|
|
Christine Salvi
wohnhaft in Hitzkirch, aus Sarmenstorf Aktuelle Mandate: Personalfürsorgestiftung der Pfenninger Unternehmungen AG, SPC - Salvi Persönlichkeitscoaching GmbH und mehr Verbundene Personen: Dominik Culkovski, Jürg Pfenninger, Chris Markus Pfenninger und mehr So bleiben Sie über "Christine Salvi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Salvi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Salvi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Salvi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Salvi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Salvi arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben von Pensionskassen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Allgemeiner Hochbau
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben von Pensionskassen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Christine Salvi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Salvi
Publikationsnummer: HR02-1006079130, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Pfenninger Unternehmungen AG, in Schlieren, CHE-109.625.299, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvi, Christine, von Sarmenstorf, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005563837, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pfenninger Bau AG, in Zürich, CHE-105.877.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S.26, Publ. 5543550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvi, Christine, von Sarmenstorf, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birmensdorf (ZH)].
Publikationsnummer: HR02-1004960591, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SPC - Salvi Persönlichkeitscoaching GmbH, bisher in Buttwil, CHE-205.334.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3471537).
Statutenänderung:
05.08.2020.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
c/o Ivan Salvi, Schürmattstrasse 22, 6289 Müswangen.
Vinkulierung neu:
[Der Hinweis auf die vom Gesetz abweichenden Modalitäten wird gestrichen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvi, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buttwil];
Salvi, Christine, von Sarmenstorf, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buttwil].