Jan Salm
wohnhaft in Winterthur, aus Basel Aktuelle Mandate: Pikaversum KlG Verbundene Personen: Sandra Corinne Weiss So bleiben Sie über "Jan Salm" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jan Salm"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jan Salm" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jan Salm"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jan Salm leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jan Salm arbeiten
Handel (Freizeitwaren)
Handel (Freizeitwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Jan Salm
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jan Salm
Publikationsnummer: HR01-1005418619, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pikaversum KlG, in Winterthur, CHE-139.599.330, c/o Jan Salm, Wieshofstrasse 97, 8408 Winterthur, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2022.
Zweck:
Handel mit Spielwaren und deren Zubehör, insbesondere mit Pokémon Sammelkarten.
Eingetragene Personen:
Salm, Jan, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Sandra Corinne, von Kaisten, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1622059, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CHE-107.456.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 2, Publ. 5930818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Konrad, Johann, von Schongau, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SDM Security GmbH (CHE-115.715.114), in Muhen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Zimmermann, René, von Tägerig, in Muhen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2427556, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.019.941-2, Sicherheitsdienste, Bewachungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 2, Publ. 2377060).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Ernst, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.