Manfred Sackermann
wohnhaft in Menziken, aus Deutschland Aktuelle Mandate: HARTMETALL ESTECH AG Verbundene Personen: Michael Bick, Felix Josef Heimgartner, Christoph Allemann und mehr So bleiben Sie über "Manfred Sackermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Manfred Sackermann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Manfred Sackermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Manfred Sackermann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Manfred Sackermann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Manfred Sackermann arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Herstellung von Gütern aus Metall
Privatpersonen mit dem Namen Manfred Sackermann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Manfred Sackermann
Publikationsnummer: HR02-1005788423, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HARTMETALL ESTECH AG, in Hitzkirch, CHE-102.209.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Payne, Jason, von Hergiswil (NW), in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Stephanie, österreichische Staatsangehörige, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Christoph, von Rüttenen, in Lindau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimgartner, Felix, von Fislisbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sackermann, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Roger, von Ballwil und Hitzkirch, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2682689, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HARTMETALL ESTECH AG, in Hitzkirch, CHE-102.209.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1174795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Erich, von Zürich, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sackermann, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Menziken, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grau, Pascal, von Dietikon, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rudolfstetten-Friedlisberg];
Plantera-Pöpperl, Heidi, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Muri (AG)];
Willing, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohenrain].
Publikationsnummer: 4688850, Handelsregister-Amt Bern, (36)
W. Metzger + Co. AG, in Lotzwil, CH-053.3.001.517-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 3, Publ. 4072436).
Statutenänderung:
09.09.2008.
Firma neu:
WMC Sinterstar AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sackermann, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied (Adm.), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Santi, Hugo, von Zürich, in Egnach (Neukirch), Mitglied (Adm.), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kemmer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mutlangen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faude, André, von Kloten, in Neerach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Reto, von Zermatt, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.