Tarcisio Rusca
wohnhaft in Mendrisio, aus Stabio Aktuelle Mandate: Lariana SA Verbundene Personen: Rachele Rita Viclinda Rusca So bleiben Sie über "Tarcisio Rusca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tarcisio Rusca"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Tarcisio Rusca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tarcisio Rusca"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Tarcisio Rusca leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Tarcisio Rusca arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Tarcisio Rusca
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Tarcisio Rusca
Publikationsnummer: HR02-1005245619, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Gold Time Lugano SA, in Lugano, CHE-110.642.962, società anonima (Nr. FUSC 129 del 07.07.2021, Pubbl. 1005243117). Secondo dichiarazione del 21.05.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida SA, in Chiasso, ufficio di revisione;
Rusca, Tarcisio, da Stabio, in Mendrisio, con procura individuale.
Publikationsnummer: HR02-1005244376, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Gold Time SA, in Chiasso, CHE-106.881.825, società anonima (Nr. FUSC 84 del 03.05.2021, Pubbl. 1005167246). Secondo dichiarazione del 21.05.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rusca, Tarcisio, da Stabio, in Mendrisio, con procura individuale.
Publikationsnummer: HR02-1005177771, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Lariana SA, in Chiasso, CHE-102.729.437, società anonima (Nr. FUSC 236 del 04.12.2015, p.0, Pubbl. 2520499).
Statuti modificati:
21.04.2021.
Nuove azioni:
200 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 200 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 27.04.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida SA, in Chiasso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rusca, Tarcisio, da Stabio, in Mendrisio, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale];
Rusca, Rachele Rita Viclinda, da Stabio, in Penthalaz, membro, con firma individuale [finora: senza funzione registrata, con procura individuale].