Hans Rudolf Ruf
wohnhaft in Rotkreuz, aus Murgenthal Aktuelle Mandate: chalofeBau GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hans Rudolf Ruf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Rudolf Ruf"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Rudolf Ruf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Rudolf Ruf"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Rudolf Ruf leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Rudolf Ruf arbeiten
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Privatpersonen mit dem Namen Hans Rudolf Ruf
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Rudolf Ruf
Publikationsnummer: 5739856, Handelsregister-Amt Zug, (170)
chalofeBau GmbH, in Risch, CH-170.4.009.843-7, Buonaserstrasse 26, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2010.
Zweck:
Unterstützung und Beratung von Unternehmungen und Privatpersonen im Bereich des Bauwesens;
betreibt Handel im Bauwesen und kann selbst Bauwerke realisieren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Fax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruf, Hans Rudolf, von Murgenthal, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile).
Publikationsnummer: 4697764, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Personalfürsorgestiftung der Oswald Nahrungsmittel GmbH, in Steinhausen, CH-170.7.000.027-3, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2006, S. 18, Publ. 3565186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Hans-Rudolf, von Brütten, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Anières, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Arthur, von Mollis, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burch, Konrad, von Sarnen, in Steinhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obrist, Felix, von Sulz AG, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Mark, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Albert, von Vilters-Wangs, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Oswald Nahrungsmittel GmbH, Sitz Steinhausen.
Domizil:
Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2002.
Zweck:
Herstellung, Kauf und Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln, Beratung beim Verkauf und bei der Verwendung dieser Waren sowie Verwertung von Marken, Patenten und Know-how;
kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, sich an andern Unternehmen beteiligen oder für solche Unternehmen Geschäftsführungsfunktionen übernehmen.
Stammkapital:
CHF 1'400'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Bemerkungen:
Umwandlung: Die Oswald Nahrungsmittel GmbH ist auf dem Wege der Umwandlung aus der 'Oswald AG Nahrungsmittel', in Steinhausen, hervorgegangen. Sie übernimmt gemäss Umwandlungsbilanz per 01.01.2002 Aktiven von CHF 25'655'762.00 und Passiven von CHF 11'966'848.00 im Sinne von Art. 824 ff. OR. Das Aktienkapital von CHF 1'400'000.00 wird in Stammkapital umgewandelt.
Eingetragene Personen:
Oswald Holding GmbH, in Steinhausen, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF 1'399'000;
Bestfoods Knorr Holding GmbH, in Thayngen, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF 1'000;
Seidel, Alex, Heimat Zürich, in Zumikon, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, Heimat Schmerikon, in Lachen, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig, Anne, Heimat Eglisau, in Eglisau, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolli, Werner, Heimat Altdorf SH, in Altdorf SH, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghenzi, Gino, Heimat Arzo, in Merlischachen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Mark, Heimat Zürich, in Hünenberg, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Rapelli, Silvio, Heimat Weggis, in Greppen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruf, Hans-Rudolf, Heimat Brütten, in Steinhausen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Vüllers, Rico, Heimat Sursee, in Merlischachen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.