Yonn Roux
wohnhaft in Sion, aus Grimisuat Aktuelle Mandate: Duez Invest Sàrl Verbundene Personen: Thomas Mabillard, Nicolas Mabillard So bleiben Sie über "Yonn Roux" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yonn Roux"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yonn Roux" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yonn Roux"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yonn Roux leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yonn Roux arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Yonn Roux
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yonn Roux
Publikationsnummer: HR02-1005681866, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
MRS Sàrl, à Grimisuat, CHE-309.895.026, société à responsabilité limitée (No. FOSC 207 du 25.10.2021, Publ. 1005319559).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roux, Yonn, de Grimisuat, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Julien, de Grimisuat, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005319559, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
MRS Sàrl, à Grimisuat, CHE-309.895.026, Rue du Mont 8, 1971 Champlan (Grimisuat), société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.10.2021.
But:
La société a pour but: tous travaux en lien avec la ferblanterie, la couverture et le sanitaire.Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature: la société reprend 1 véhicule et du matériel d'exploitation au prix total de CHF 10'000.00 selon le contrat du 04.10.2021;
100 parts sociales de CHF 100.00 sont remises en contrepartie .
Apport en nature:
la société reprend du matériel d'exploitation au prix total de CHF 7'000.00 selon le contrat du 04.10.2021;
70 parts sociales de CHF 100.00 sont remises en contrepartie .
Apport en nature:
la société reprend du matériel d'exploitation au prix total de CHF 3'000.00 selon le contrat du 04.10.2021;
30 parts sociales de CHF 100.00 sont remises en contrepartie .
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Mabillard, Nicolas, de Grimisuat, à Grimisuat, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Savioz, Julien, de Grimisuat, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Roux, Yonn, de Grimisuat, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 04.10.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: HR01-1004992849, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Duez Invest Sàrl, à Sion, CHE-446.590.749, Espace des Remparts 10, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.09.2020.
But:
Toutes activités et opérations en rapport avec des affaires immobilières et transactions immobilières, à savoir notamment: l'acquisition, la location, le courtage, la promotion et la vente d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Mabillard, Thomas, de Grimisuat, à Grimisuat, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Mabillard, Nicolas, de Grimisuat, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00;
Roux, Yonn, de Grimisuat, à Sion, associé et gérant, secrétaire, avec signature collective à deux, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 23.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.