Marie-Theres Roth
wohnhaft in Zürich, aus Niederbipp Aktuelle Mandate: Roth IT-SECURE GmbH Verbundene Personen: Jacqueline Roth, Christoph Roth So bleiben Sie über "Marie-Theres Roth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marie-Theres Roth"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marie-Theres Roth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marie-Theres Roth"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marie-Theres Roth leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marie-Theres Roth arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Marie-Theres Roth
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marie-Theres Roth
Publikationsnummer: HR02-1005223048, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Milchtrans Neudorf GmbH, in Beromünster, CHE-101.807.431, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, S.0, Publ. 1001343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Marie-Theres, von Hildisrieden, in Beromünster, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käserei Neudorf AG (CHE-286.825.716), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Roth, Werner, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beromünster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004516340, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Roth IT-SECURE GmbH, in Menzingen, CHE-105.237.366, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, Publ. 4799706).
Statutenänderung:
23.11.2018. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Richard, von Niederbipp, in Baden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Stutz, Urs, von Sarmenstorf, in Geroldswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Jacqueline, von Niederbipp, in Lachen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Roth, Christoph, von Niederbipp, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Roth, Marie-Theres, von Niederbipp, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1498205, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Roth Sempach AG, in Sempach, CHE-106.020.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1375269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Markus, von Sempach, in Sempach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Doris, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marie-Theres, von Sempach und Wolhusen, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Xaver, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Philipp, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Aregger, Yolanda, von Ruswil, in Sempach, mit Einzelunterschrift.