Denise Roth
wohnhaft in Dübendorf, aus Zürich Aktuelle Mandate: Roth Verbundene Personen: Hans-Jörg Roth So bleiben Sie über "Denise Roth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denise Roth"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denise Roth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denise Roth"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denise Roth leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denise Roth arbeiten
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privatpersonen mit dem Namen Denise Roth
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denise Roth
Publikationsnummer: HR02-1005967689, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hosberg AG, in Rüti (ZH), CHE-106.827.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005945969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Denise, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Roth, Denise].
Publikationsnummer: HR02-1005733117, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hosberg AG, in Rüti (ZH), CHE-106.827.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster, Ursula, von Holderbank (AG), in Rüti (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Christoph, von Zürich, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Esther, von Trub, in Rüti ZH, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, David, von Eschenbach (SG), in Grüningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Denise, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004973135, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
x plus GmbH, in Füllinsdorf, CHE-345.786.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775421).
Statutenänderung:
14.08.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und den Verkauf von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sämtliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang sowie in den Bereichen Coaching, Managementberatung und Eventorganisation erbringen. Die Gesellschaft kann ferner in der Autovermietung tätig sein und mit Fahrzeugen sowie mit Waren aller Art handeln. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Denise, von Grindelwald, in Basel, mit Einzelprokura [bisher: Roth, Denise Fabienne].