Denis Rosat
wohnhaft in Rougemont, aus Château-d'Oex Aktuelle Mandate: Garage du Vanil SA Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Denis Rosat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Rosat"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denis Rosat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Rosat"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denis Rosat leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denis Rosat arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Denis Rosat
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denis Rosat
Publikationsnummer: 4128418, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ADRA, Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, in Zürich, CH-020.6.900.002-3, Förderung und Durchführung von Entwicklungs- und Katastrophenhilfe aufgrund christlicher Überzeugung und Verantwortung, Verein (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 20, Publ. 2836994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosat, Denis, von Château-d'Oex, in Renens VD, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joseit, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Adra, Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, in Z ü r i c h, Verein (SHAB Nr. 120 vom 24.06.1996, S. 3731).
Statutenänderung:
17.11.1999.
Name neu:
ADRA, Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe.
Zweck neu:
Förderung und Durchführung von Entwicklungs- und Katastrophenhilfe aufgrund christlicher Überzeugung und Verantwortung insbesondere Förderung von Ausbildungs- und Erziehungsprogrammen, Landwirtschaftsprojekten, Massnahmen der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsberatung und ärztlich-medizinischer Versorgung, Nahrungsmittelhilfe, sozialen Einrichtungen (Schulen, Werkstätten, Krankenhäuser, Dispensarien, Waisenhäuser), Einsatz von Fachkräften und freiwilligen Helfern und von Behinderten (Diakonie) sowie von Katastrophen- und Nothilfeprogrammen in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Advent-Wohlfahrtswerk.
Mittel neu:
Spenden, Legate, Erbschaften, Sonderkollekten und Wohltätigkeitsverkäufe, Zuwendungen von Behörden oder Nicht-Regierungsorganisationen sowie Beiträge von Schwesterorganisationen [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden, Sonderkollekten und Wohltätigkeitsverkäufe, Zuwendungen von Behörden oder Nicht-Regierungsorganisationen sowie Beiträge von Schwesterorganisationen.].
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von fünf oder mehr Mitgliedern, Geschäftsstelle und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michoud, Simone, von Chavannes-le-Chêne, in Oron-la-Ville, Mitglied und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosat, Denis, von Château-d'Oex, in Renens VD, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Hofmann, Paul, von Unterkulm, in Hombrechtikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Jörg, von Kradolf-Schönenberg, in Amriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Neukirch an der Thur, in Schocherswil, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Adra, Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, in Zürich, Verein (SHAB Nr.2 vom 4.1.1996 S.30).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kinder, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosat, Denis, von Château-d'Oex, in Renens VD, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Michoud, Simone, von Chavannes-le-Chêne, in Oron-la-Ville, Mitglied und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Jörg, von Neukirch an der Thur, in Schocherswil, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.