Gérard Rohrer
wohnhaft in Alle, aus Worb Aktuelle Mandate: BGR SA Verbundene Personen: Bernard Gerber, Stéphane Rohrer, Sébastien Gerber So bleiben Sie über "Gérard Rohrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gérard Rohrer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gérard Rohrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gérard Rohrer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gérard Rohrer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gérard Rohrer arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Gérard Rohrer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gérard Rohrer
Publikationsnummer: HR02-1005384006, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Gérard Rohrer S.A., à Alle, CHE-107.217.156, société anonyme (No. FOSC 247 du 21.12.2009, p.14, Publ. 5404650).
Modification des statuts:
20.12.2021.
Nouvelle raison sociale:
Stéphane Rohrer SA.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rohrer, Gérard, de Worb, à Alle, président du conseil, avec signature individuelle;
Rohrer, Nicole, de Worb, à Alle, secrétaire du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Rohrer, Stéphane, de Worb, à Alle, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, sans droit de signature].
Publikationsnummer: 716658, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Artisans Alle Promotion Immobilière S.A., à Alle, La construction d'habitations comme aussi l'achat, la vente ou la location d'immeubles, Société anonyme (FOSC no 134 du 13.07.2001, p. 5381).
Nouvelle raison sociale:
Artisans Alle Promotion Immobilière S.A. en liquidation.
Nouvelle adresse:
Coinat d'Essertiau 33, c/o M. Maurice Desboeufs, 2942 Alle. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 29.10.2002.
Inscription ou modification de personnes:
Chapuis, Jean-Marie, de Bonfol, à Alle, président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Rohrer, Gérard, de Worb, à Alle, vice-président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Burgerey, Michel, de Miécourt, à Alle, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Desboeufs, Maurice, de Courgenay, à Alle, caissier et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Handelsregister-Amt Jura, (670)
BGR SA, à Alle, Achat, vente, location, construction et gérance d'immeubles en tous genres, Société anonyme (FOSC no 242 du 13.12.1999, p. 8432).
Personne et signature radiée:
Gerber, Grégory, de Sumiswald, à Alle, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Gerber, Bernard, de Sumiswald, à Alle, président, avec signature collective à deux sauf avec Sébastien Gerber [précédemment: avec signature collective à deux];
Rohrer, Gérard, de Worb, à Alle, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec Stéphane Rohrer [précédemment: avec signature collective à deux];
Rohrer, Stéphane, de Worb, à Alle, membre, avec signature collective à deux sauf avec Gérard Rohrer [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Gerber, Sébastien, de Sumiswald, à Porrentruy, secrétaire, avec signature collective à deux sauf avec Bernard Gerber .