Heinz Rogenmoser
wohnhaft in Merenschwand, aus Oberägeri Aktuelle Mandate: Pneuhaus Rogenmoser GmbH Verbundene Personen: Antoinette Rogenmoser-Hediger So bleiben Sie über "Heinz Rogenmoser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinz Rogenmoser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Heinz Rogenmoser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinz Rogenmoser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Heinz Rogenmoser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Heinz Rogenmoser arbeiten
Handel mit Autozubehör
Handel mit Autozubehör
Privatpersonen mit dem Namen Heinz Rogenmoser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Rogenmoser
Publikationsnummer: HR02-1005262333, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rogenmoser Transporte AG, in Bülach, CHE-106.942.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogenmoser, Heinz, von Oberägeri, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rogenmoser, Peter, von Oberägeri, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rogenmoser, René, von Oberägeri, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, René, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommerhalder, Rico, von Gontenschwil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004996245, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rogenmoser Transporte AG, in Bülach, CHE-106.942.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2002, S.20, Publ. 765988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogenmoser, Heinz, von Oberägeri, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach];
Rogenmoser, René, von Oberägeri, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach];
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG].
Publikationsnummer: 6607552, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Autowasch Rogenmoser GmbH, in Auw, CH-400.4.019.061-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 1, Publ. 5175230).
Firma neu:
Autowasch Rogenmoser GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogenmoser, Heinz, von Oberägeri, in Merenschwand, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].