Hugues-Emmanuel Ritz
wohnhaft in Issenheim, aus Frankreich Aktuelle Mandate: Stork Holding GmbH Verbundene Personen: Fabian Egger So bleiben Sie über "Hugues-Emmanuel Ritz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugues-Emmanuel Ritz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugues-Emmanuel Ritz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugues-Emmanuel Ritz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugues-Emmanuel Ritz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugues-Emmanuel Ritz arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Hugues-Emmanuel Ritz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugues-Emmanuel Ritz
Publikationsnummer: HR02-1004471483, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Stork Holding GmbH, in Basel, CHE-317.184.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6382316).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Ingenieurwesen, Beratung und Projektmanagement und die Erstellung von speziellen technischen Studien. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Issenheim (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Guebwiller (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2771051, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Basel Technik Aerospace GmbH, in Basel, CHE-114.369.423, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2193441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Guebwiller (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ranucci, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6437654, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Basel Technik Aerospace GmbH, in Basel, CH-270.4.015.453-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 7, Publ. 4549040).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Guebwiller (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stork Holding GmbH (CH-270.4.003.387-2), in Basel, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.