Jacqueline Risse Goetschi
wohnhaft in Ponto Valentino, aus Pont-la-Ville, La Roche und Galmiz Aktuelle Mandate: Oeko Fauna + Flora GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Jacqueline Risse Goetschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Risse Goetschi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jacqueline Risse Goetschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Risse Goetschi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Risse Goetschi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Risse Goetschi arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Jacqueline Risse Goetschi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Risse Goetschi
Publikationsnummer: 5970142, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Oeko Fauna + Flora GmbH, in Derendingen, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 13, Publ. 5443672). Mit Erklärung vom 24.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetschi, René, von Galmiz, in Castro (Acquarossa), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Interreviso GmbH, in Uznach (CH-320.4.042.000-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Ponto Valentino (Acquarossa), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5443672, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Oeko Fauna + Flora GmbH, in Derendingen, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S. 15, Publ. 4922310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Ponto Valentino (Acquarossa), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Castro (Acquarossa)];
Interreviso GmbH, in Uznach (CH-320.4.042.000-0), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4922310, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Oeko Flora GmbH, bisher in Luterbach, CH-251.4.000.195-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 13, Publ. 3394868).
Statutenänderung:
27.02.2009.
Firma neu:
Oeko Fauna + Flora GmbH.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
bei Daniel Glutz, Widligasse 11, 4552 Derendingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Max, von Trub, in Luterbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse Goetschi, Jacqueline, von La Roche, Pont-la-Ville und Galmiz, in Castro (Acquarossa), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Torre, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Goetschi, René, von Galmiz, in Castro (Acquarossa), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Torre, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].