Luca Risi
wohnhaft in Bern, aus Buochs Aktuelle Mandate: inOri GmbH Verbundene Personen: Christian Beck, Nicola Travaglini, Stefan Wohnlich und mehr So bleiben Sie über "Luca Risi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Risi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luca Risi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Risi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luca Risi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luca Risi arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Luca Risi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luca Risi
Publikationsnummer: HR02-1005703949, Handelsregister-Amt Bern, (36)
inOri GmbH, in Interlaken, CHE-109.089.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643570).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Otto, von Buochs, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Beck, Christian, von Aadorf, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Risi, Luca, von Buochs, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Travaglini, Nicola, von Muri bei Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005212321, Handelsregister-Amt Bern, (36)
inOri GmbH, in Interlaken, CHE-109.089.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040835).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung für Profit- und Nonprofitorganisationen sowie der Verkauf von entsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag v. 5.6.2001 übernimmt die Gesellschaft das Geschäft der im Handelsregister eingetragen gewesenen, nunmehr erloschenen Einzelfirma inOri Risi, in Matten bei Interlaken, mit sämtlichen Aktiven von CHF 245'253.60 und sämtlichen Passiven von CHF 86'373.20 gemäss Uebernahmebilanz per 1.1.2001 zum Preis von CHF 158'880.40, wofür dem Sacheinleger 1 voll liberierte Stammeinlage von CHF 19'000.-- ausgegeben wird und er ferner die Restanz von CHF 139'880.40 als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben erhält.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Otto, von Buochs, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Matten bei Interlaken, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stucki, Hanspeter, von Grosshöchstetten, in Rubigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wohnlich, Stefan, von Egnach, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wüthrich, Roland, von Trub, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Risi, Luca, von Buochs, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.