Yvonne Riggione-Eichenberger
wohnhaft in Stansstad, aus Beinwil am See Aktuelle Mandate: Schreinerei Riggione AG Verbundene Personen: Marco Riggione So bleiben Sie über "Yvonne Riggione-Eichenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonne Riggione-Eichenberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yvonne Riggione-Eichenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonne Riggione-Eichenberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yvonne Riggione-Eichenberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yvonne Riggione-Eichenberger arbeiten
Verarbeitung von Holz
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Yvonne Riggione-Eichenberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonne Riggione-Eichenberger
Publikationsnummer: HR02-1005342198, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Schreinerei Riggione AG, in Stansstad, CHE-106.148.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S.15, Publ. 4822812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggione, Gerardo, von Beinwil am See, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggione, Marco, von Beinwil am See, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Riggione-Eichenberger, Yvonne, von Beinwil am See, in Stansstad, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4822812, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Schreinerei Riggione AG, in Stansstad, CH-150.3.001.797-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.1999, S. 3118).
Statutenänderung:
2.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei sowie Handel mit Möbeln, Schreinereiprodukten und dergleichen, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Planung, Gestaltung, Baukoordination und Baubegleitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggione-Eichenberger, Yvonne, von Beinwil am See, in Stansstad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Hans, von Lauperswil, in Möriken-Wildegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhandbüro Peter Feierabend, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggione, Marco, von Beinwil am See, in Stans, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Riggione, Gerardo, von Beinwil am See, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].