Hubert Rieser
wohnhaft in Andwil, aus Österreich Aktuelle Mandate: H. Rieser AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hubert Rieser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Rieser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hubert Rieser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Rieser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hubert Rieser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hubert Rieser arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Herstellung von Gütern aus Metall
Privatpersonen mit dem Namen Hubert Rieser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Rieser
Publikationsnummer: 5354712, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Rieser Bautech GmbH, in Andwil SG, CH-320.4.054.316-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 24, Publ. 5118826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5118826, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Rieser Bautech GmbH, in Andwil SG, CH-320.4.054.316-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 11, Publ. 3916136).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Ver- und Bearbeitung von Bauelementen, sowie die Planung und Projektierung von Industriebauten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Unger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2018386, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
H. Rieser AG, in Andwil SG, Projektleitung, -planung in der Metallbranche, Montagen, Installationen und Verarbeitung von Metallen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 10, Publ. 889384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Roland, von Niederbüren, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bischof, Marcel, von Eggersriet, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Andwil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].