Walter Riedweg
wohnhaft in Hünenberg See, aus Sursee und Hünenberg Aktuelle Mandate: Leila AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Walter Riedweg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Riedweg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Riedweg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Riedweg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Riedweg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Riedweg arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Walter Riedweg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Riedweg
Publikationsnummer: HR02-1004617560, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bonsana AG, in Maur, CHE-108.520.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1704731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Riedweg, Tanja, von Luzern, in Köniz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1704731, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bonsana AG, in Maur, CHE-108.520.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6117022).
Domizil neu:
Lohwisstrasse 32, 8123 Ebmatingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cannazza-Züllig, Susanne, von Arbon, in Maur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannazza, Yves, von Arbon, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cannazza, Martina, von Arbon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1008316, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Mensag, in Horw, Betrieb von Mensen und Kantinen, insbesondere derjenigen des Zentralschweizerischen Technikums in Horw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2002, S. 6, Publ. 617260).
Firma neu:
Mensag in Liq.. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucheli, Anna, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läubli, Julius, von Adligenswil und Seengen, in Adligenswil, Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär].