Jörg Rieder
wohnhaft in Rothenfluh, aus Rothenfluh Aktuelle Mandate: Rieder Eier AG, Rieder Holding GmbH Verbundene Personen: Tobias Rieder, Tobias Rieder So bleiben Sie über "Jörg Rieder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jörg Rieder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jörg Rieder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jörg Rieder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jörg Rieder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jörg Rieder arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Jörg Rieder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jörg Rieder
Publikationsnummer: HR02-1006066430, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Rieder Eier AG, in Gelterkinden, CHE-104.295.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder-Hausch, Edelgard, von Rothenfluh, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Tobias, von Rothenfluh, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Jörg, von Rothenfluh, in Rothenfluh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005984528, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Xdrop GmbH, in Münchenstein, CHE-440.489.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570814).
Statutenänderung:
13.02.2024.
Firma neu:
Rieder Holding GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen des In- und Auslandes. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Tobias, von Rothenfluh, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rieder, Jörg, von Rothenfluh, in Rothenfluh, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1874103, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Jörg Rieder AG, in Gelterkinden, CHE-104.295.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6369148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Jörg, von Rothenfluh, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder-Hausch, Edelgard, von Rothenfluh, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].