Eugen Rickenbacher
wohnhaft in Schwyz, aus Illgau Aktuelle Mandate: Hirschen Schwyz GmbH Verbundene Personen: Roland Steinegger So bleiben Sie über "Eugen Rickenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eugen Rickenbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eugen Rickenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eugen Rickenbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eugen Rickenbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eugen Rickenbacher arbeiten
Betreiben von Hotels und Pensionen
Betreiben von Hotels und Pensionen
Privatpersonen mit dem Namen Eugen Rickenbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eugen Rickenbacher
Publikationsnummer: HR02-1005383291, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Hirschen Schwyz GmbH, in Schwyz, CHE-102.984.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2012, S.0, Publ. 6841728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Letter, Mathias, von Oberägeri, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Eugen, von Illgau, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Roland, von Altendorf, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6841728, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Hirschen Schwyz GmbH, in Schwyz, CH-130.0.011.007-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 12, Publ. 4737540).
Statutenänderung:
03.09.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotels, Restaurants und Backpackers-Unterkünften sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptgeschäft zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Rolf, von Schwyz, in Ibach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Letter, Mathias, von Oberägeri, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Rickenbacher, Eugen, von Illgau, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ibach und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publikationsnummer: 5577226, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
CafeTeeria Schwyz GmbH, in Schwyz, CH-130.4.015.558-5, Hinterdorfstrasse 14, 6430 Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2010.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und Cafés;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften, Beteiligungen, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.3.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hirschen Schwyz GmbH (CH-130.0.011.007-0), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 207 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Letter, Mathias, von Oberägeri, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Rickenbacher, Eugen, von Illgau, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Steiner, Rolf, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.--.