Ulrich gen. Ueli Renz
wohnhaft in Winterthur, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Vereinigung Schweizerischer Mittelmolkereien VSMM Verbundene Personen: Beat Max Schauwecker, Ferdinand Fuchs-Leutwiler, Jean-Pierre Comte und mehr So bleiben Sie über "Ulrich gen. Ueli Renz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ulrich gen. Ueli Renz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ulrich gen. Ueli Renz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ulrich gen. Ueli Renz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ulrich gen. Ueli Renz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ulrich gen. Ueli Renz arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Ulrich gen. Ueli Renz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich gen. Ueli Renz
Publikationsnummer: HR02-1004993598, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
ProSweet AG, bisher in Winterthur, CHE-113.608.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578339).
Statutenänderung:
23.09.2020.
Firma neu:
ProSweet Switzerland AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf von Textilien sowie Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 102 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bindler, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Bergneustadt (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Renz, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Stefan, von Teufen (AR), in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5927472, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ProSweet AG, in Winterthur, CH-020.3.030.961-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 29, Publ. 5354198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Damian, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindler, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Bergneustadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renz, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3923020, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ProSweet AG, in Winterthur, CH-020.3.030.961-2, c/o mapool.com AG, Palmstrasse 19, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, wie zum Beispiel Beratung, Planung, Engineering, Instandhaltung, für die Lebensmittelindustrie, insbesondere im Bereich der Schokolade- und Süsswaren-Produktion, sowie alle damit zusammenhängende Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Patente, Rechte, Lizenzen, Dienstleistungen erwerben, halten, verwalten, belasten, vermitteln und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.--.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Renz, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bindler, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Bergneustadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Damian, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helen Hartmann Treuhand + Verwaltung, in Neunforn, Revisionsstelle.