Christoph Reichmuth
wohnhaft in Schwyz, aus Schwyz Aktuelle Mandate: Verein Urkultur Verbundene Personen: Reto Beeler, Rahel Keller, Daniel Amhof und mehr So bleiben Sie über "Christoph Reichmuth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Reichmuth"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Reichmuth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Reichmuth"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Reichmuth leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Reichmuth arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Reichmuth
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Reichmuth
Publikationsnummer: HR02-1005482817, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
InRoll AG, in Luzern, CHE-191.850.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202227).
Statutenänderung:
19.05.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.05.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Philipp, von Basel, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Christoph, von Schwyz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005261451, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
PensExpert AG, in Luzern, CHE-105.529.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228306).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Christoph, von Schwyz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005031149, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
IF Realinvest AG, in Luzern, CHE-102.011.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Vahan Peter, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kummer, Stephan, von Etziken, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.