Hans Regli
wohnhaft in Wassen UR, aus Wassen UR Aktuelle Mandate: Regli Hans Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hans Regli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Regli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Regli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Regli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Regli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Regli arbeiten
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privatpersonen mit dem Namen Hans Regli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Regli
Publikationsnummer: HR02-1005506182, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Andermatt-Sedrun Sport AG, in Andermatt, CHE-116.183.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Johann Isidor genannt Hans, von Göschenen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Peter, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004762395, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
labor-zentral.ch AG für veterinärmedizinische Diagnostik, in Geuensee, CHE-113.833.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, S.0, Publ. 1762627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Walter, von Andermatt, in Geuensee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Simon, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenanger, Esther, von Bowil, in Ochlenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Hanspeter, von Andermatt, in Schötz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tripathi, Rebecca, von Andermatt, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004609420, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Andermatt-Sedrun Sport AG, in Andermatt, CHE-116.183.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558543).
Statutenänderung:
30.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmen, Franz-Xaver, von Realp, in Altdorf (UR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Dr. Peter, von Visp, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Johann Isidor genannt Hans, von Göschenen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russi, Bernhard, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zufikon];
Flaig, Rainer, von Schaffhausen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Melina, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Silvio, von Tujetsch, in Tujetsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].