Boris Rebsamen
wohnhaft in Niederglatt, aus Wald (ZH) Aktuelle Mandate: Sehstern-Optik GmbH Verbundene Personen: Daniel Christen, Giovanni Greco So bleiben Sie über "Boris Rebsamen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Boris Rebsamen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Boris Rebsamen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Boris Rebsamen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Boris Rebsamen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Boris Rebsamen arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Boris Rebsamen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Boris Rebsamen
Publikationsnummer: 1235011, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CHE-109.852.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1001237).
Firma neu:
Sehstern Optik GmbH Neuenhof in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Boris Rebsamen, Zürcherstrasse 1, 8172 Niederglatt ZH. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Niederglatt ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1001237, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CHE-109.852.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 3, Publ. 5150962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4694218, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CH-400.4.023.908-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 1, Publ. 734242).
Statutenänderung:
06.10.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Robert, von Böttstein, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Greco, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.