Waltraud Reber-Kolb
wohnhaft in Arnegg, aus Schangnau Aktuelle Mandate: CHR Transport GmbH Verbundene Personen: Christian Reber, Andreas Reber So bleiben Sie über "Waltraud Reber-Kolb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Waltraud Reber-Kolb"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Waltraud Reber-Kolb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Waltraud Reber-Kolb"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Waltraud Reber-Kolb leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Waltraud Reber-Kolb arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Waltraud Reber-Kolb
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Waltraud Reber-Kolb
Publikationsnummer: 5972818, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Reber AG Transport- und Handelsgesellschaft, in St. Gallen, CH-320.3.032.117-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 21, Publ. 5132958).
Statutenänderung:
29.12.2010.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 14.11.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14. November 1990 von der bisherigen Einzelfirma 'Hans Reber-Frischknecht', in St. Gallen, diverse Lastwagen, 2 Sattelauflieger, 1 Anhänger, Mobilien und Vorräte zum Preise von CHF 253'900.--, wovon CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet wurde.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Christian, von Schangnau, in Abtwil (Gaiserwald), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber-Kolb, Waltraud, von Schangnau, in Herisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Reber, Waltraud, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Andreas, von Schangnau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.