Arno Ratz
wohnhaft in Au, aus Österreich Aktuelle Mandate: E.H. Spoerri & Co. AG Verbundene Personen: Manuel Moser, Marcel Kreier, Caspar August Jenny und mehr So bleiben Sie über "Arno Ratz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arno Ratz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Arno Ratz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arno Ratz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Arno Ratz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Arno Ratz arbeiten
Handel (Bekleidung)
Handel (Bekleidung)
Privatpersonen mit dem Namen Arno Ratz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Arno Ratz
Publikationsnummer: HR02-1005731763, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
E.H. Spoerri & Co. AG, in Sirnach, CHE-101.078.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693792). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Caspar, von Glarus Nord und Glarus, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreier, Marcel, von Bichelsee-Balterswil, in Bronschhofen (Wil SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Manuel, von Wil (SG), in Bronschhofen (Wil (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Silvan, von St. Gallen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ratz, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2238663, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
E.H. Spoerri & Co. AG, in Sirnach, CHE-101.078.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1823207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Roland, von Büttenhardt und Wil SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leemann, Daniel, von Meilen, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Caspar, von Glarus Nord und Glarus, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreier, Marcel, von Bichelsee-Balterswil, in Bronschhofen (Wil SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ratz, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Elgg, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berchtold, Artur, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzenberg (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6353306, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
E.H.Spoerri & Co AG, bisher in Fehraltorf, CH-020.3.924.627-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S. 19, Publ. 5816276).
Gründungsstatuten:
24.10.1991.
Statutenänderung:
12.09.2011.
Firma neu:
E.H. Spoerri & Co. AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzung der Firma wird aufgehoben.].
Sitz neu:
Sirnach.
Domizil neu:
Büfelderstrasse 1, 8370 Sirnach.
Zweck neu:
Handel, Import, Export und Fabrikation mit und von Garnen, Zwirnen, Geweben und Textilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 24.10.1991 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der erloschenen Kollektivgesellschaft 'E.H. Spoerri & Co', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1953, zum Preise von CHF 200'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronische Datenübermittlung (Email) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gentsch, Jakob, von Trüllikon, in Marthalen, mit Einzelunterschrift;
Kiessling, Gerd, von Mitlödi, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Roland, von Büttenhardt und Wil SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Büttenhardt, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jenny, Caspar, von Glarus Nord und Glarus, in Uznach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederurnen und Ennenda];
Ratz, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kreier, Marcel, von Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leemann, Daniel, von Meilen, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.