Lukas Ramseyer
wohnhaft in Detligen, aus Arni (BE) Aktuelle Mandate: Story-ID GmbH Verbundene Personen: Andrea Regula Ramseyer So bleiben Sie über "Lukas Ramseyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Ramseyer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Ramseyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Ramseyer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Ramseyer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Ramseyer arbeiten
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Ramseyer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Ramseyer
Publikationsnummer: HR02-1005761636, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Systomenta GmbH, in Stetten (SH), CHE-469.316.455, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseyer, Cornelia, von Herisau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ramseyer, Fabian Oliver, von Heimiswil, in Geroldswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseyer, Lukas Simon, von Heimiswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005585088, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ramseyer Consulting, in Zürich, CHE-473.049.866, c/o Lukas Ramseyer, Forchstrasse 106, 8032 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Coaching-, Beratungs-, Trainings- und Ausbildungsdienstleistungen für Unternehmen und Private.
Eingetragene Personen:
Ramseyer, Lukas Simon, von Heimiswil, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005430166, Handelsregister-Amt Bern, (36)
trinipix GmbH, in Radelfingen, CHE-133.533.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, S.0, Publ. 6596992).
Statutenänderung:
11.03.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Ziegelackerstrasse 10, 3027 Bern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 13.02.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.01.2012 und Inventar per 31.12.2011 Aktiven von CHF 71'432.22 und Fremdkapital von CHF 600.00 der Kollektivgesellschaft trinipix nick & cie., in Wohlen bei Bern (CH-036.2.041.673-6), wofür 210 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 49'832.22 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseyer, Lukas, von Arni BE, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nick, Aron Fabian, von Triengen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Walther, Christoph, von Krauchthal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].