Giuseppe Raimondi
wohnhaft in Rivera, aus Italien Aktuelle Mandate: R.G. TRASPORTI E SERVIZI SAGL Verbundene Personen: Luana Pizzasegale So bleiben Sie über "Giuseppe Raimondi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Giuseppe Raimondi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Giuseppe Raimondi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Giuseppe Raimondi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Giuseppe Raimondi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Giuseppe Raimondi arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Giuseppe Raimondi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Giuseppe Raimondi
Publikationsnummer: HR02-1004500553, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 14.11.2018, Meldungs Nr. 1'004'497'427, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 15'918 vom 09.11.2018 Rania & Partner GmbH, in Baar, CHE-115.122.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raimondi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Publikationsnummer: 2549025, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
da Francesco GmbH, bisher in Einsiedeln, CHE-115.122.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6940820).
Gründungsstatuten:
05.10.2009.
Statutenänderung:
27.11.2015.
Firma neu:
Rania & Partner GmbH.
Sitz neu:
Ebikon.
Domizil neu:
Zentralstrasse 46, 6030 Ebikon.
Zweck neu:
Ausführung aller Arbeiten in der Baubranche, hauptsächlich in der Gipserei und dem Fassadenbau;
Handel mit und Vertretung von Waren aller Art;
Import und Export im In- und Ausland;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sergi, Francesco, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedace, Alessandra, italienische Staatsangehörige, in Lugano, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rania, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Raimondi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5088482, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohngenossenschaft Stückgarten, in Ettingen, CH-280.5.914.656-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 17.09.2003, S. 4, Publ. 1175072).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Gestrichene Angaben in Bezug auf Haftung/Nachschusspflicht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 HRegV.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 08.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Anita, von Landiswil, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüring-Kunz, Georg, von Ettingen, in Ettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternale, Aldo, italienischer Staatsangehöriger, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raimondi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sifrig, Roman, von Udligenswil, in Ettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Sonja, von Unterstammheim, in Ettingen, Vizepräsidentin der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chen, Luzia, von Erschwil, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Koller, Silvia, von Basel, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.