Hubert Rädler
wohnhaft in Möggers, aus Österreich Aktuelle Mandate: Intemann AG Verbundene Personen: Markus Intemann, Roman Kosec, Stefan Intemann So bleiben Sie über "Hubert Rädler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Rädler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hubert Rädler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Rädler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hubert Rädler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hubert Rädler arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Hubert Rädler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Rädler
Publikationsnummer: HR02-1006062515, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Intemann AG, in Au (SG), CHE-106.351.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glatz, Erwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intemann, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rädler, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Möggers (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5424662, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
HWT-Intemann AG, in Au SG, CH-320.3.028.949-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 15, Publ. 5030400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intemann, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intemann, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hugentobler, Magnus, von Amlikon-Bissegg, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rädler, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Möggers (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4764540, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
HWT-Intemann AG, in Au SG, CH-320.3.028.949-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 10, Publ. 2113758).
Statutenänderung:
21.11.2008.
Zweck neu:
Betrieb eines Installationsgeschäftes für Gas, Wasser, sanitäre Anlagen, Heizungen, Klimatechnik und Industrieanlagenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen der gleichen oder verwandten Branche beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Walter, von Diepoldsau, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intemann, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lauterach (A)];
Intemann, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rädler, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Möggers (AT), mit Einzelunterschrift.