Claudia Plüss
wohnhaft in Bülach, aus Zumikon Aktuelle Mandate: redventure GmbH Verbundene Personen: Adrian Tobler, Ursula Tobler, Rudolf Tobler und mehr So bleiben Sie über "Claudia Plüss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Plüss"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Plüss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Plüss"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Plüss leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Plüss arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Plüss
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Plüss
Publikationsnummer: HR02-1005831938, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Cheplapharm Schweiz GmbH, in Binningen, CHE-430.657.661, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Claudia Ursula, von Murgenthal, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxer, Nicolas Andreas, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-0004449036, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Perceptiko GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-346.569.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Claudia, von Thalwil, in Zürich, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Jan, von Wald (ZH), in Dübendorf, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4277691, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Perceptiko GmbH, in Zürich, CHE-346.569.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052065).
Firma neu:
Perceptiko GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Claudia, von Thalwil, in Zürich, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].