Arsène Plomb
wohnhaft in Boncourt, aus Boncourt Aktuelle Mandate: Aplomb SA Verbundene Personen: Alain Plomb So bleiben Sie über "Arsène Plomb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arsène Plomb"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Arsène Plomb" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arsène Plomb"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Arsène Plomb leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Arsène Plomb arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Arsène Plomb
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Arsène Plomb
Publikationsnummer: HR02-1005954414, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Fondation du Patrimoine militaire secteur Brigade frontière 3 (PMBF), à Porrentruy, CHE-110.404.322, fondation (No. FOSC 90 du 11.05.2021, Publ. 1005178312).
Nouveau nom:
Fondation du Patrimoine militaire secteur Brigade frontière 3 (PMBF) en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Gérard Brunner, Route de Coeuve 18, 2900 Porrentruy. Selon décision du 24.01.2024, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations a ordonné la réinscription de cette fondation radiée comme fondation en liquidation. [biffé: Selon décision de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations du 10.02.2021, la fondation est dissoute conformément à l'art. 88 CCS et radiée.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Domont, Yves, de Courchavon, à Boncourt, membre et trésorier, avec signature collective à deux;
Kohler, Gérard, de Elay, à Bassecourt, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Neuenschwander, Jean-Louis, de Langnau im Emmental, à Bure, membre, sans droit de signature;
Plomb, Arsène, de Boncourt, à Boncourt, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Brunner, Gérard Jacques Hermann, de Aarau, à Porrentruy, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: Brunner, Gérard, vice-président, avec signature collective à deux];
Meury, Pierre Xavier Edouard, de Delémont et Blauen, à Delémont, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Scheurer, Daniel Lucien Narcisse, de Develier, à Develier, liquidateur, avec signature collective à deux;
de Weck, Hervé Maurice Paul, de Fribourg et Bösingen, à Porrentruy, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Weck, Hervé, président, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 6648710, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Banque Raiffeisen de l'Allaine société coopérative, à Boncourt, CH-677.5.001.599-8, société coopérative (No. FOSC 20 du 30.01.2012, p. 0, Publ. 6526258).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Courbat, Corinne, de Buix, à Buix, avec procuration collective à deux avec le président, le vice-président, la secrétaire ou un membre de la direction;
Plomb, Arsène, de Boncourt, à Boncourt, membre, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 5661962, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Banque Raiffeisen de l'Allaine société coopérative, à Boncourt, CH-677.5.001.599-8, Société coopérative (FOSC no 18 du 27.01.2010, p. 11, publ. 5463362).
Inscription ou modification de personnes:
Goffinet, Xavier, de Basse-Allaine, à Courtemaîche (Basse-Allaine), président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Fleury, Didier, de Saint-Brais, à Alle, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Plomb, Arsène, de Boncourt, à Boncourt, membre, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Roth, Jean-Marc, de Beurnevésin, à Bonfol, avec procuration collective à deux.