Christine Pfund
wohnhaft in Muntelier, aus Herbetswil Aktuelle Mandate: D89 Home Fox SA Verbundene Personen: David Marc Pfund So bleiben Sie über "Christine Pfund" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Pfund"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Pfund" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Pfund"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Pfund leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Pfund arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Pfund
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Pfund
Publikationsnummer: HR02-1004845104, Handelsregister-Amt Jura, (670)
D89 Home Fox SA, à Delémont, CHE-231.996.521, société anonyme (No. FOSC 184 du 24.09.2013, p.0, Publ. 1091203).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pfund-Häfliger, Blandine, de Herbetswil, à Delémont, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pfund, David Marc, de Herbetswil, à Muntelier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Pfund, Christine, de Herbetswil, à Muntelier, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3135046, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Caisse de pensions de GENERALI Assurances Générales, bisher in Genève, CH-660.0.075.927-0, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2001, S. 6847).
Gründungsurkunde:
06.10.1927.
Urkundenänderung:
10.05.2004, 11.10.2005.
Name neu:
Fondation de prévoyance de GENERALI Assurances Générales.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
c/o Pensionskasse der Generali Versicherungen, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist, Mittel für die berufliche Vorsorge der Angestellten und ihrer Überlebenden der mit der GENERALI (Schweiz) Holding wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmen (nachstehend 'Arbeitgeber') zur Verfügung zu stellen. Die Stiftung erbringt ihre Leistungen der 'Pensionskasse der GENERALI Versicherungen', Adliswil. Die Stiftung kann keine Leistungen ausrichten, die dem Arbeitgeber obliegen.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonard, Rémy, von Romainmôtier-Envy, in Genève, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bioley, Pierre-André, von Saint-Maurice, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Roman, von Malan, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Peter, von Galgenen, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Rolf, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfund, Christine, von Denges, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rumasuglia, Joseph, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wyningen];
Friedrich, Peter, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasenfratz, Christophe, von Uesslingen-Buch, in Arni AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.