Devin Petrus
wohnhaft in 5415 Obersiggenthal, aus Obersiggenthal Aktuelle Mandate: Shlomo Gastro AG, Petrus Invest GmbH und mehr Verbundene Personen: Johannes Petrus, Fehmi Petrus, Johannes Petrus und mehr So bleiben Sie über "Devin Petrus" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Devin Petrus"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Devin Petrus" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Devin Petrus"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Devin Petrus leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Devin Petrus arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Privatpersonen mit dem Namen Devin Petrus
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Devin Petrus
Publikationsnummer: HR02-1005285066, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Shlomo Gastro AG, in Baden, CHE-463.179.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Devin, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrus, Johannes, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005145440, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Petrus Invest GmbH, in Baden, CHE-112.868.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005125176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Devin, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Petrus, Johannes, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005125176, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Beautyhouse Zürich GmbH, bisher in Zürich, CHE-112.868.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820001).
Statutenänderung:
01.03.2021.
Firma neu:
Petrus Invest GmbH.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Gstühlplatz 3, 5400 Baden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Kauf und Verkauf, das Erstellen, die Beteiligung von und an Liegenschaften sowie die Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, das dauernde Halten, die Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, sie kann Treuhandgeschäfte tätigen sowie jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Devin, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.