Viola Peter
wohnhaft in Nürnberg, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Rutega AG Verbundene Personen: Lino Luciani So bleiben Sie über "Viola Peter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viola Peter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Viola Peter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viola Peter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Viola Peter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Viola Peter arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Viola Peter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Viola Peter
Publikationsnummer: 2957878, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Franz Thomet AG (Franz Thomet SA) (Franz Thomet Ltd.), bisher in Ins, CH-073.3.006.407-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 21.04.1997, S. 2649).
Gründungsstatuten:
23.05.1967.
Statutenänderung:
2.06.2005, 22.07.2005.
Firma neu:
Rutega AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kantstrasse 14, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereiche der Projektplanung, -beratung, -durchführung und -evaluation, Fachgutachten, Management, Consulting, Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte, der Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräusserung von Schutzrechten und Lizenzen einschliesslich Know-how, Konzessionen und Patenten auf eigene und fremde Rechnung, die Beratung und Vermittlung von Produktions-, Handels- und Lizenzgeschäften, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Mobilien, Organisation, Beratung und Durchführung von Fachtagungen, Seminaren, Messen, Ausbildungen und anderen Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Aktionäre ist aufgehoben.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomet, Franz, von Wohlen bei Bern, in Ins, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dialog Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef, von Mosnang, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Peter, Viola, deutsche Staatsangehörige, in Nürnberg (DE), Generaldirektorin, mit Einzelunterschrift;
First Direct AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.