Christophe Perrin
wohnhaft in Ponts-de-Martel, aus Val-de-Travers Aktuelle Mandate: Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture (CNAV) Verbundene Personen: Frédéric André Jacot, Loic Perrin, Laurent Krebs und mehr So bleiben Sie über "Christophe Perrin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Perrin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Perrin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Perrin"
|
|
Christophe Perrin
wohnhaft in Chevry, aus Frankreich Aktuelle Mandate: NESI Sàrl Verbundene Personen: Pascal Angelo Jasper van Leemput So bleiben Sie über "Christophe Perrin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Perrin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Perrin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Perrin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Perrin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Perrin arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Verbände und Vereinigungen
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Perrin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Perrin
Publikationsnummer: 6260658, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, CH-621.4.003.347-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 49 du 11.03.2010, p. 22, Publ. 5536962).
Modification des statuts:
21.06.2011.
Adresse:
Chemin de l'Ecole 6, 1873 Val-d'Illiez.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 40'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrin, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 75 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 40'000.00];
Perrin, Kylian, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2115732, Handelsregister-Amt Wallis
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, achat et vente de bois, bûcheronnage, etc... (FOSC no 7 du 12.01.1999, p. 201).
Inscription ou modification de personne:
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 40'000.-- [précédemment: à Troistorrents].
Handelsregister-Amt Wallis
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, 1873Val-d'Illiez, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
11.12.1998.
But:
achat et vente de bois, tous travaux de bûcheronnage, de sablage de routes, de voirie, location de machines ainsi que toutes activités convergentes.
Capital social:
CHF80000, entièrement libéré.
Apports:
selon convention du 11.12.1998 et pour CHF80000 au total, des véhicules professionnels, du matériel divers et 2 voitures de tourisme. Apport accepté pour ce prix et payé par remise à chacun des apporteurs d'une part sociale imputée sur le capital.
Organe de publication:
Bulletin Officiel du Canton du Valais et FOSC, quand la loi l'exige.
Personnes inscrites:
Perrin, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF40000;
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF40000;
Perrin, Anselme, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, fondé de procuration, avec signature individuelle.